Kim Løve Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lindgaard HAVEPARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 462' DKK AUTOGÅRDEN FARSØ ApS (Nu: Lindgaard HAVEPARK ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -832' DKK AUTOGÅRDEN FARSØ ApS (Nu: Lindgaard HAVEPARK ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.419' DKK AUTOGÅRDEN FARSØ ApS (Nu: Lindgaard HAVEPARK ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 5.359' DKK AUTOGÅRDEN FARSØ ApS (Nu: Lindgaard HAVEPARK ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos AUTOGÅRDEN FARSØ ApS (Nu: Lindgaard HAVEPARK ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kim Løve Handel v/Kim Løve Nielsen (19 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2000 ved Lindgaard HAVEPARK ApS (tidligere AUTOGÅRDEN FARSØ ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kim Løve Nielsen i , før fratrædelsen den 16. maj 2000.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen byggemarkeder og værktøjsmagasiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 832' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kim Løve Handel v/Kim Løve Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
AUTOGÅRDEN FARSØ ApS (Nu: Lindgaard HAVEPARK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2005
Registreringsdato: 23.08.2005 -
K.L. Autodele v/Kim Løve Nielsen (Nu: Kim Løve Handel v/Kim Løve Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2004
Registreringsdato: 15.10.2004 -
AUTOGÅRDEN FARSØ ApS (Nu: Lindgaard HAVEPARK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2000
Registreringsdato: 16.05.2000
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.05.2000 - 23.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab