Heidi Bettina Matras
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hjerter&Englebasser I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hjerter & Englebasser v/Heidi Bettina Matras (15 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2005 ved Hjerter&Englebasser I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Heidi Højberg Larsen at Heidi Bettina Matras stiftede Hjerter&Englebasser I/S den dag i februar 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Heidi i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hjerter & Englebasser I/S v/Heidi og Line Matras
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Hjerter & Englebasser v/Heidi Bettina Matras (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Hjerter & Englebasser I/S v/Heidi og Line Matras (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Hjerter & Englebasser v/Heidi Bettina Matras (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007
Blå bog (fortsat)
Heidi har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2005 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Heidi' netværk er Line Matras.