Gøkhan Mor
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAF&G Products I/S (Ejer) |
Største overskud: | 996' DKK VICH 10514 ApS (Nu: ALLIANCE KØRESKOLE ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.091' DKK VICH 10514 ApS (Nu: ALLIANCE KØRESKOLE ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.824' DKK VICH 10514 ApS (Nu: ALLIANCE KØRESKOLE ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 2.493' DKK VICH 10514 ApS (Nu: ALLIANCE KØRESKOLE ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos VICH 10514 ApS (Nu: ALLIANCE KØRESKOLE ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALLIANCE KØRESKOLE ApS (15 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2005 ved SAF&G Products I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Sarfaraz Nawaz Yasin at Gøkhan Mor stiftede SAF&G Products I/S den dag i februar 2005. Rollen som Ejer og Stifter bestred Gøkhan i 2 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2007.
Virksomheden opererede indenfor materialister. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALLIANCE KØRESKOLE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
ALLIANCE KØRESKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Brødrene Ren (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
Brødrene Ren (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
Campus Shawarma IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020
Blå bog (fortsat)
Gøkhan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Direktør
13.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
04.03.2021 - 04.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
31.10.2017 - 17.12.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.2014 - 28.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.08.2012 - 15.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor VICH 10514 ApS (Nu: ALLIANCE KØRESKOLE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 996' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor VICH 10514 ApS (Nu: ALLIANCE KØRESKOLE ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.091' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gøkhan' netværk er Sarfaraz Nawaz Yasin.