Camilla Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 28/6-1999 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Poppen v/Camilla Jensen (7 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 ved EJENDOMSSELSKABET AF 28/6-1999 ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Camilla Jensen i 1 år 10 måneder, før stoppet den 10. august 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Postbodegaen 2023 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Postbodegaen 2023 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
Poppen v/Camilla Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2012
Registreringsdato: 13.09.2012 -
Poppen v/Camilla Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2005
Registreringsdato: 01.03.2005
Blå bog (fortsat)
Camilla har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.12.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Stifter og Ejer
01.03.2005 - 13.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.10.1999 - 10.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Frank Tønnesen.