Lars Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND (Direktør) |
Største overskud: | 397' DKK AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.132' DKK AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND (2022-23) |
Største gæld: | 2.269' DKK AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAANDPLUK (9 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 i AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Lars Pedersen i 7 måneder, før fratrædelsen d. 16. maj 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 397' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAANDPLUK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HAANDPLUK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2015
Registreringsdato: 07.09.2015 -
ANBLIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2011
Registreringsdato: 31.01.2011 -
ANBLIK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2011
Registreringsdato: 31.01.2011
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
24.04.2019 - 11.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
30.06.2008 - 31.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2008 - 31.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.10.2006 - 16.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab