Pernille Meisner Sejten
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kørelærer Pernille Meisner Sejten (Ejer) |
Største overskud: | 403' DKK Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS) (2021) |
Største underskud: | -368' DKK Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 671' DKK Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS) (2021) |
Største gæld: | 315' DKK ALSGADES KØRESKOLE ApS (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kørelærer Pernille Meisner Sejten (19 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2005 i Kørelærer Pernille Meisner Sejten (tidligere Kørelærer Pernille Rasmussen Pernille Sejten Rasmussen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Pernille Meisner Sejten og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Pernille nu besiddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Kørelærer Pernille Meisner Sejten
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ALSGADES KØRESKOLE ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Byens MC ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (2)
-
Byens MC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2018 -
ALSGADES KØRESKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
ALSGADES KØRESKOLE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2017
Tidslinje (12)
-
Byens MC ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
ALSGADES KØRESKOLE ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.03.2021
Registreringsdato: 26.03.2021
Blå bog (fortsat)
Pernille har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
03.05.2018 - 31.08.2023
Direktør og Reel ejer
03.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
24.11.2017 - 25.03.2021
Direktør og Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejer
26.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.05.2018 - 22.05.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS) fremviste et overskud på 403' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS) fremviste et underskud på 368' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 54' DKK (Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (ALSGADES KØRESKOLE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 426' DKK (Byens MC, IVS (Nu: Byens MC ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 233' DKK (ALSGADES KØRESKOLE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Dan Thybo Petersen.