Mette Heide
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEAM PRODUCTION ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.030' DKK Mette Heide Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -20' DKK Mette Heide Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 13.675' DKK Mette Heide Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 60.010' DKK PLUS PICTURES ApS (2017) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos PLUS PICTURES ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af TEAM PRODUCTION ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1999 i TEAM PRODUCTION ApS (tidligere SCSK 2845 ApS) i rollen som Ejer og Direktør. Mette Heide købte en del af virksomheden d. 22. september 1999 og fik dermed en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Mette af: Michael Christoffersen. Hvervet som Ejer og Direktør bestred Mette i 16 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 6. januar 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af film og videofilm. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. januar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mette Heide Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PLUS PICTURES ApS
Via Mette Heide Holding ApS -
Plus Pictures Administration ApS
Via Mette Heide Holding ApS
Direktørposter (3)
-
PLUS PICTURES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2008 -
Mette Heide Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2021 -
Plus Pictures Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2021
Tidslinje (12)
-
Plus Pictures Administration ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
PLUS PICTURES ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021 -
Mette Heide Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021
Blå bog (fortsat)
Mette har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
19.11.2008 - 28.06.2021
Direktør og Reel ejer
19.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
22.09.1999 - 06.01.2016
Direktør
05.01.2000 - 04.01.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Mette Heide er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mette Heide Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.675' DKK. Gennem holdingselskabet Mette Heide Holding ApS har Mette derfor også andele i PLUS PICTURES ApS (100%) & Plus Pictures Administration ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Mette Heide, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Mette Heide Holding ApS kunne fremvise et overskud på 4.030' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Mette Heide Holding ApS kunne fremvise et underskud på 20' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.019' DKK (Mette Heide Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.675' DKK (Mette Heide Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 125' DKK (Plus Pictures Administration ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Malene Flindt Pedersen.