Peter Winkler Juhl
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Quality Partner IT, Altus IT (Ejer) |
Største overskud: | 3.064' DKK WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS) (2020) |
Største underskud: | -482' DKK WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.661' DKK WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS) (2020) |
Største gæld: | 27' DKK WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Winkler Juhl Projects ApS (10 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 ved Quality Partner IT, Altus IT (tidligere PeZZo Net V/Peter Johansen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Winkler Juhl der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 8 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Winkler Juhl Projects ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Winkler Juhl Projects ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Navn ændret fra Peter Winkler til Peter Winkler Juhl
Ændrede navnDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
FLUXI ApS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Navnehistorik (2)
-
22.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 21.05.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
25.02.2014 - 15.08.2023
Ejer
25.02.2014 - Stadig aktiv
Direktør
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.11.2014 - 24.03.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.07.2015 - 17.02.2020
Direktør
01.09.2015 - 17.02.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.01.2005 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.064' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WINKLER RANDRUP HOLDING IVS (Nu: Winkler Juhl Projects ApS) kunne offentliggøre et underskud på 482' DKK.