Poul Pasgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pasgaards Tegnestue (Ejer) |
Største overskud: | 3.095' DKK WULLUM PASGAARD A/S (2021) |
Største underskud: | -1.104' DKK 2XP HOLDING 2011 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.021' DKK 2XP HOLDING 2011 ApS (2023) |
Største gæld: | 13.964' DKK PASCON ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos WULLUM PASGAARD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PASCON ApS (14 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2005 ved Pasgaards Tegnestue (tidligere PPA-Byg v/Poul Pasgaard) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Poul Pasgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Poul i 5 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2010.
Virksomheden opererede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
2XP HOLDING 2011 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WULLUM PASGAARD A/S
Via 2XP HOLDING 2011 ApS
Direktørposter (1)
-
2XP HOLDING 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
WULLUM PASGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
PASCON ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
NiKa ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
PASCON ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2022
Registreringsdato: 16.09.2022
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
08.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2011 - 30.12.2023
Bestyrelsesmedlem
01.04.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
04.11.2008 - 17.03.2023
Direktør
04.11.2008 - 16.09.2022
Bestyrelsesmedlem
16.09.2022 - 17.03.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.01.2021 - 12.10.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.11.2008 - 15.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor WULLUM PASGAARD A/S kunne fremvise et overskud på 3.095' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor 2XP HOLDING 2011 ApS kunne fremvise et underskud på 1.104' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.039' DKK (2XP HOLDING 2011 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.021' DKK (2XP HOLDING 2011 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 305' DKK (NiKa ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Jimmi Wullum Larsen.