Uffe Nicolai
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nicolai Biler v/Uffe Nicolai (Ejer) |
Største overskud: | 1.031' DKK Nicolai Biler ApS (2023) |
Største underskud: | -206' DKK Nicolai Biler ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.310' DKK Nicolai Biler ApS (2023) |
Største gæld: | 1.150' DKK Nicolai Biler ApS (2019) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Nicolai Biler ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nicolai Biler v/Uffe Nicolai (14 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2005 ved Nicolai Biler v/Uffe Nicolai i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Uffe Nicolai der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Uffe i 14 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2019.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nicolai Ejendomme ApS
Ejerandel: 100% -
UT Nicolai Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nicolai Biler ApS
Via UT Nicolai Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Nicolai Biler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019 -
Nicolai Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2019 -
UT Nicolai Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
UNSW Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
UT Nicolai Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
UNSW Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024
Blå bog (fortsat)
Uffe har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.07.2024 - 04.07.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.06.2019 - 03.07.2024
Direktør
27.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.06.2020 - 10.11.2023
Ejerandel: 100%
Uffe Nicolai er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UT Nicolai Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet UT Nicolai Holding ApS har Uffe derfor også andele i Nicolai Biler ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Uffe Nicolai, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nicolai Biler ApS kunne fremvise et overskud på 1.031' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Nicolai Biler ApS kunne fremvise et underskud på 206' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.031' DKK (Nicolai Biler ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.310' DKK (Nicolai Biler ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 264' DKK (Nicolai Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Steen Wind.