Deniz Balta
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Balta Køreskole v/Deniz Balta (Ejer) |
Største overskud: | 625' DKK NØRREPORT FASTFOOD ApS (2019-20) |
Største underskud: | -335' DKK DYB IVS (2019-20) |
Største egenkapital: | 6.081' DKK ERIMMO INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 5.870' DKK ERIMMO INVEST ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DYB IVS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af HAPPI TRAFIK ApS (15 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2004 ved Balta Køreskole v/Deniz Balta i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Deniz Balta der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Deniz i 13 år, før stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor køreskoler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HAPPI TRAFIK ApS
Ejerandel: 100% -
BALTA GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HELLERUP TRAFIK ApS
Via BALTA GROUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HAPPI TRAFIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2008 -
BALTA GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
HELLERUP TRAFIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
NØRREPORT FASTFOOD ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
NØRREPORT FASTFOOD ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023
Blå bog (fortsat)
Deniz har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
19.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
25.01.2011 - 01.09.2023
Ejer
25.01.2011 - 01.07.2017
Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Ejer og Direktør
30.09.2022 - 06.06.2023
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
08.03.2018 - 05.04.2022
Ejerandel: 14,28% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
16.04.2015 - 07.02.2022
Ejer
16.04.2015 - 01.07.2017
Reel ejer
01.07.2017 - 07.02.2022
Ejerandel: 100%
Deniz Balta er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BALTA GROUP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 56' DKK. Gennem holdingselskabet BALTA GROUP HOLDING ApS har Deniz derfor også andele i HELLERUP TRAFIK ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Deniz Balta, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Bitcoin Easy ApS (Nu: Digital Easy ApS) kunne fremvise et overskud på 501' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor DYB IVS kunne fremvise et underskud på 335' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 376' DKK (ERIMMO INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 58' DKK (HAPPI TRAFIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.081' DKK (ERIMMO INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -50' DKK (HAPPI TRAFIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Deniz' netværk er Bilal Köse.