Niels Holger Rask Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vestsjællands Bilsyn v/Niels Holger Rask Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.601' DKK STOP39 ERHVERVS- & TRANSPORTCENTER A/S (2021) |
Største underskud: | -1.168' DKK STOP39 ERHVERVS- & TRANSPORTCENTER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 17.032' DKK STOP39 ERHVERVS- & TRANSPORTCENTER A/S (2018) |
Største gæld: | 13.486' DKK STOP39 ERHVERVS- & TRANSPORTCENTER A/S (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Vestsjællands Bilsyn ApS (Nu: Rask 2024 ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RASK GRUPPEN ApS (17 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2005 hos Vestsjællands Bilsyn v/Niels Holger Rask Larsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Holger Rask Larsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Niels i 13 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen teknisk afprøvning og kontrol. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RASK GRUPPEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RASK EJENDOMME ApS
Via RASK GRUPPEN ApS -
Rask 2024 ApS
Via RASK GRUPPEN ApS
Direktørposter (3)
-
RASK GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2007 -
RASK EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2011 -
Rask 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2019
Tidslinje (20)
-
Vestsjællands Bilsyn ApS (Nu: Rask 2024 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.07.2019
Registreringsdato: 11.07.2019 -
Vestsjællands Bilsyn ApS (Nu: Rask 2024 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019 -
Vestsjællands Bilsyn ApS (Nu: Rask 2024 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.06.2019 - 11.07.2019
Direktør og Reel ejer
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
24.04.2007 - 24.04.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RASK EJENDOMME ApS (Nu: RASK GRUPPEN ApS) kunne offentliggøre et overskud på 943' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DINITROLCENTERSLAGELSE ApS (Nu: Tectyl Center Vestsjælland ApS) kunne offentliggøre et underskud på 331' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 390' DKK (Vestsjællands Bilsyn ApS (Nu: Rask 2024 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 212' DKK (RASK EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.170' DKK (RASK EJENDOMME ApS (Nu: RASK GRUPPEN ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.585' DKK (Vestsjællands Bilsyn ApS (Nu: Rask 2024 ApS)).