Britta Carstens Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CLUBCONNECT ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Erhvervs Konsulenterne v/Britta Carstens Andersen (19 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos CLUBCONNECT ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Britta Carstens Andersen i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 4. april 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Erhvervs Konsulenterne v/Britta Carstens Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
AC Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (4)
-
AC Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2011
Registreringsdato: 15.03.2011 -
CLUBCONNECT ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2005
Registreringsdato: 04.04.2005 -
Erhvervs Konsulenterne v/Britta Carstens Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2005
Registreringsdato: 01.01.2005
Blå bog (fortsat)
Britta har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.10.2003 - 04.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Britta' netværk er Jon Carstens Asbo Nielsen.