Eva Tofteberg Persson
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Concilio & Co Advokatfirma I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 6.487' DKK SAND TV A/S (Nu: Pipeline Production A/S) (2017) |
Største underskud: | -6.958' DKK SAND TV A/S (Nu: Pipeline Production A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 16.068' DKK SAND TV A/S (Nu: Pipeline Production A/S) (2015) |
Største gæld: | 13.748' DKK SAND TV A/S (Nu: Pipeline Production A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos SAND TV A/S (Nu: Pipeline Production A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Concilio & Co Advokatfirma I/S (20 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2003 i Concilio & Co Advokatfirma I/S (tidligere Paragraph 3 advokatfirma I/S) i hvervet som Ejer. Denne rolle havde Eva Tofteberg Persson i 20 år 6 måneder, inden stoppet d. 21. februar 2024.
Dengang var virksomhedens branche indenfor juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. februar 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PERSSON advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Flyadvokaten Advokatholdingselskab ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Flyadvokaten Advokatanpartsselskab
Via Flyadvokaten Advokatholdingselskab ApS
Direktørposter (2)
-
Flyadvokaten Advokatholdingselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023 -
Flyadvokaten Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Cleocolum Holding IVS (Nu: Cleocolum Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Cleocolum Holding IVS (Nu: Cleocolum Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024
Blå bog (fortsat)
Eva har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.08.2017 - 05.08.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.08.2017 - 01.07.2024
Reel ejer
04.08.2017 - 21.05.2024
Ejer
22.05.2024 - 01.07.2024
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Kontorfællesskabet Concilio & Co IVS (Nu: Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS) landede et overskud på 277' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Kontorfællesskabet Concilio & Co IVS (Nu: Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS) landede et underskud på 685' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.228' DKK (KONTENDO PROMOTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.958' DKK (SAND TV A/S (Nu: Pipeline Production A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.586' DKK (KONTENDO PROMOTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.536' DKK (SAND TV A/S (Nu: Pipeline Production A/S)).