Allan Dambo Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | D & D Management I/S v/Allan Dambo Nielsen & Pernille Diekema (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wee-Do (14 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2004 hos D & D Management I/S v/Allan Dambo Nielsen & Pernille Diekema i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Pernille Diekema at Allan Dambo Nielsen stiftede D & D Management I/S v/Allan Dambo Nielsen & Pernille Diekema den dag i december 2004. Titlen som Ejer og Stifter havde Allan i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 5. marts 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. marts 2009.
Repræsentant (1)
-
Myndeklubben
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
D & D Management v/Allan Dambo (Nu: Wee-Do) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Myndeklubben
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.05.2023
Registreringsdato: 29.05.2023 -
D & D Management I/S v/Allan Dambo Nielsen & Pernille Diekema (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2009
Registreringsdato: 05.03.2009
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.03.2009 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 05.03.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager