Vivi Bendixen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -7' DKK BJØRNKÆR HOLDING A/S (2018) |
Største egenkapital: | -75' DKK BJØRNKÆR HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 100' DKK BJØRNKÆR HOLDING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BJØRNKÆR HOLDING A/S (20 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 hos BI A/S (tidligere BJØRNKÆR INDUSTRI A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Vivi Bendixen i 13 år 11 måneder, før stoppet d. 11. maj 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af låse og hængsler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bendixen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
BJØRNKÆR HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2019
Registreringsdato: 26.11.2019 -
BJØRNKÆR INDUSTRI A/S (Nu: BI A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2012
Registreringsdato: 11.05.2012 -
BJØRNKÆR INDUSTRI A/S (Nu: BE CNC TEKNIK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2006
Registreringsdato: 14.02.2006
Blå bog (fortsat)
Vivi har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.05.1999 - 26.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.06.1998 - 11.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2003 - 14.02.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Vivi Bendixen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos BJØRNKÆR HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 7' DKK.
Vivi har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 6 måneder fra 1999 til 2019 hos BJØRNKÆR HOLDING A/S.