Michael Svanholm Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kvalitetshåndværk.dk v/M S Thomsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.242' DKK MALERFIRMA ERIK DALSGAARD SØRENSEN A/S (2020) |
Største underskud: | -169' DKK MALERFIRMA ERIK DALSGAARD SØRENSEN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 14.792' DKK MST HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 8.398' DKK MALERFIRMA ERIK DALSGAARD SØRENSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos MALERFIRMA ERIK DALSGAARD SØRENSEN A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af MST HOLDING ApS (14 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2005 ved Kvalitetshåndværk.dk v/M S Thomsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Michael Svanholm Thomsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 11 måneder, før fratrædelsen den 6. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AD-MEDIA ApS
Via MST HOLDING ApS -
AktivFrikvarter ApS
Via MST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2010 -
AD-MEDIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2010 -
AktivFrikvarter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
MALERFIRMA ERIK DALSGAARD SØRENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
AktivFrikvarter ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2020
Registreringsdato: 09.09.2020 -
MALERFIRMA ERIK DALSGAARD SØRENSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2015
Registreringsdato: 18.02.2015
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
14.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2015 - 02.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.03.2013 - 06.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Svanholm Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MST HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.792' DKK. Igennem sit holdingselskab MST HOLDING ApS har Michael dermed også ejerandele i AD-MEDIA ApS (66.66-89.99%) og AktivFrikvarter ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Svanholm Thomsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MST HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.662' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.531' DKK (MST HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.792' DKK (MST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 835' DKK (AktivFrikvarter ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Per Holmberg.