Hugo Frost
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2004 - 31. dec. 2005 |
Karrieren startede hos: | Hugos Køreskole v/Hugo Frost (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hugos Køreskole v/Hugo Frost (19 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 ved Hugos Køreskole v/Hugo Frost (tidligere Hugo's Køreskole v/Hugo Frost) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hugo Frost og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Hugo nu besiddet i 19 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hugos Køreskole v/Hugo Frost
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
HUGOS KØRESKOLE ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2011
Registreringsdato: 11.03.2011 -
HUGOS KØRESKOLE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.11.2006
Registreringsdato: 08.11.2006 -
NH Trafikskole v/Nicolai Andersen & Hugo Frost (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005
Blå bog (fortsat)
Hugo har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.11.2006 - 11.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
27.11.2004 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager