Henning Edvard Vilen
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLAGELSE ERHVERVSSERVICE ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skandinavisk Operaskole v/Henning Vilen (20 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu mange år siden hos SLAGELSE ERHVERVSSERVICE ApS (tidligere TALENT MUSIC ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henning Edvard Vilen i 16 år 7 måneder, før stoppet d. 9. december 1993.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skandinavisk Operaskole v/Henning Vilen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Skandinavisk Operaskole v/Henning Vilen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2004
Registreringsdato: 01.04.2004 -
TALENT MUSIC ApS (Nu: SLAGELSE ERHVERVSSERVICE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.12.1993
Registreringsdato: 09.12.1993 -
TALENT MUSIC ApS (Nu: SLAGELSE ERHVERVSSERVICE ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.1977
Registreringsdato: 21.04.1977
Blå bog (fortsat)
Henning har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.04.1977 - 09.12.1993
Ejerandel: Intet ejerskab