Helle Aarenstrup Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (Ejer) |
Største overskud: | 444' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (2015-16) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.562' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (2015-16) |
Største gæld: | 3.433' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af GLAMSBJERGLÆGERNE I/S (21 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2003 i EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Helle Aarenstrup Jensen købte en part af virksomheden d. 1. januar 2003 og havde dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Helle af: Lars Skytte Andersen, Elke Dorothea Baurichter og Lars Buch. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem bestred Helle i 14 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 11. september 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2015-16 kunne vise et overskud på 444' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GLAMSBJERGLÆGERNE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.09.2017
Registreringsdato: 11.09.2017 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2017
Registreringsdato: 02.02.2017 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2003
Registreringsdato: 08.09.2003
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2003 - 11.09.2017
Bestyrelsesmedlem
08.09.2003 - 02.02.2017
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S kunne offentliggøre et overskud på 444' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Karin Toft Stampe Kjeldsen.