Pernille Stigsgaard Morthensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Mak & Par I/S (Ejer) |
Største overskud: | 207' DKK MAK&PAR ApS (2015) |
Største underskud: | -54' DKK MAK&PAR ApS (2016) |
Største egenkapital: | 383' DKK MAK&PAR ApS (2018) |
Største gæld: | 492' DKK MAK&PAR ApS (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MAK&PAR ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af PLUSPM HOLDING ApS (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2005 i Mak & Par I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Søren Zacho Andersen, Jan Kragsig Møller at Pernille Stigsgaard Morthensen stiftede Mak & Par I/S den dag i september 2005. Hvervet som Ejer og Stifter havde Pernille i 2 måneder, inden stoppet d. 15. november 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PlusPM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
PlusPM (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019 -
PLUSPM HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2012
Registreringsdato: 10.09.2012 -
PLUSPM HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.04.2007
Registreringsdato: 15.04.2007
Blå bog (fortsat)
Pernille har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
21.12.2017 - 31.10.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
15.04.2007 - 10.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.10.2005 - 01.07.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
10.09.2005 - 15.11.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager