Kent Salling Fløe
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NETCAFE' HERNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.653' DKK RC Danmark ApS (2021-22) |
Største underskud: | -492' DKK Rock Crew ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.368' DKK RC Danmark ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.995' DKK RC Danmark ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Rock Crew ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Backstage Ninja og Unlimited Textile (19 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2002 ved NETCAFE' HERNING ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Kent Salling Fløe i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 17. november 2004.
Virksomhedens branche var dengang indenfor lotteri- og anden spillevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Backstage Ninja og Unlimited Textile
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
WiFi Tribe Co.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sallinggaard Holding Danmark ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RC Danmark ApS
Via Sallinggaard Holding Danmark ApS
Direktørposter (2)
-
Sallinggaard Holding Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2021 -
RC Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
RC Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
RC Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
Sallinggaard Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023
Blå bog (fortsat)
Kent har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.05.2021 - 16.06.2023
Reel ejer
04.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.06.2018 - 18.04.2023
Ejerandel: 100%
Kent Salling Fløe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sallinggaard Holding Danmark ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.300' DKK. Gennem sit holdingselskab Sallinggaard Holding Danmark ApS har Kent dermed også andele i RC Danmark ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kent Salling Fløe, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor RC Danmark ApS landede et overskud på 1.653' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Rock Crew ApS landede et underskud på 492' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er WiFi Tribe Co..