Bent Follesen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2005 - 31. aug. 2008 |
Karrieren startede hos: | Bent Follesen (Ejer) |
Største overskud: | 700' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -119' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 8.097' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 7.980' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (9 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Bent Follesen. Den første gang Bent var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2005 i Bent Follesen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bent Follesen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bent i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2008.
Tidslinje (4)
-
VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2014
Registreringsdato: 07.04.2014 -
Bent Follesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2008
Registreringsdato: 31.08.2008 -
VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2005
Registreringsdato: 04.04.2005
Blå bog (fortsat)
Bent har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 14 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - 29.06.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2005 - 07.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.08.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager