Kresten Banke
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MoBa-Customized Business Solutions I/S (Ejer) |
Største overskud: | 717' DKK Transire ApS (2018) |
Største underskud: | -5.286' DKK Vuuh.com ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.806' DKK Vuuh.com ApS (2020-21) |
Største gæld: | 11.658' DKK Vuuh.com ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Vuuh.com ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kresten Banke Holding ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved MoBa-Customized Business Solutions I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Michael Singh Mouritsen at Kresten Banke stiftede MoBa-Customized Business Solutions I/S den dag i november 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kresten i 2 år 2 måneder, før stoppet den 31. januar 2007.
Virksomheden opererede indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kresten Banke Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Productors ApS
Via Kresten Banke Holding ApS -
Vuuh.com ApS
Via Kresten Banke Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Kresten Banke Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2018 -
Productors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Vuuh.com ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Transire ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021 -
Vuuh.com ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2020
Registreringsdato: 05.03.2020 -
Transire ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019
Blå bog (fortsat)
Kresten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2019 - 09.06.2021
Reel ejer
13.05.2019 - 09.06.2021
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
31.07.2019 - 05.03.2020
Bestyrelsesmedlem
05.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5,5% -
Direktør
01.05.2010 - 12.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kresten Banke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kresten Banke Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 933' DKK. Igennem holdingselskabet Kresten Banke Holding ApS har Kresten derfor også ejerandele i Productors ApS (100%) og Vuuh.com ApS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Kresten Banke, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Productors ApS kunne offentliggøre et overskud på 603' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Kresten Banke Holding IVS (Nu: Kresten Banke Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 235' DKK (Productors ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Kresten Banke Holding IVS (Nu: Kresten Banke Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 933' DKK (Kresten Banke Holding IVS (Nu: Kresten Banke Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 443' DKK (Productors ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kresten' netværk er Steffen Mandrup.