Mogens Krogsgaard Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Sturlasgade 12G, 1. I/S v/Jette Egelund og Mogens Dahl (Ejer) |
Største overskud: | 909' DKK Mogens Dahl Koncertsal ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.643' DKK MOGENS DAHL KONCERTSAL A/S (Nu: Datoselskabet af 5. maj 2011 A/S) (2016) |
Største gæld: | 3.257' DKK MOGENS DAHL KONCERTSAL A/S (Nu: Datoselskabet af 5. maj 2011 A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos MOGENS DAHL KONCERTSAL A/S (Nu: Datoselskabet af 5. maj 2011 A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Datoselskabet af 5. maj 2011 A/S (11 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2004 i Sturlasgade 12G, 1. I/S v/Jette Egelund og Mogens Dahl som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jette Gaarsvig Egelund at Mogens Krogsgaard Dahl stiftede Sturlasgade 12G, 1. I/S v/Jette Egelund og Mogens Dahl den dag i august 2004. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mogens i 4 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. maj 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MDK v/Mogens Dahl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Mogens Dahl Koncertsal ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Mogens Dahl Koncertsal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2021
Repræsentant (1)
-
Foreningen Mogens Dahl Kammerkor
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.04.2023
Tidslinje (18)
-
Foreningen Mogens Dahl Kammerkor
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.04.2023
Registreringsdato: 02.04.2023 -
MOGENS DAHL KONCERTSAL A/S (Nu: Datoselskabet af 5. maj 2011 A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
Mogens Dahl Koncertsal ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.01.2021
Registreringsdato: 25.01.2021
Blå bog (fortsat)
Mogens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
05.05.2011 - 25.01.2023
Bestyrelsesmedlem
05.05.2011 - 10.11.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 31.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Mogens Dahl Koncertsal ApS fremviste et overskud på 909' DKK.