Mikkel Christoffer Thorsted
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MTech v/Mikkel Christoffer Thorsted (Ejer) |
Største overskud: | 27.010' DKK MIKMAK HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -5.091' DKK Lightbulb ApS (Nu: Flashbulb ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 31.642' DKK MIKMAK HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 7.263' DKK Lightbulb ApS (Nu: Flashbulb ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos Lightbulb ApS (Nu: Flashbulb ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af UBERDRUCK ApS (11 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2004 i MTech v/Mikkel Christoffer Thorsted som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mikkel Christoffer Thorsted der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mikkel i 7 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIKMAK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Thorsted & Co ApS
Via MIKMAK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MIKMAK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2013
Ejendomme (3)
Tidslinje (18)
-
Flashbulb ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
PRESS PLAY ApS (Nu: UBERDRUCK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020 -
PRESS PLAY ApS (Nu: UBERDRUCK ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2016 - 20.05.2019
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - 23.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.04.2008 - 16.01.2020
Bestyrelsesmedlem
31.05.2011 - 16.01.2020
Reel ejer
14.02.2013 - 16.01.2020
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
27.12.2012 - 14.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2012 - 13.02.2013
Ejer og Direktør
14.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MIKMAK HOLDING ApS fremviste et overskud på 27.010' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MIKMAK HOLDING ApS fremviste et underskud på 4.286' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.955' DKK (MIKMAK HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 180' DKK (Lightbulb ApS (Nu: Flashbulb ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.520' DKK (MIKMAK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.157' DKK (Lightbulb ApS (Nu: Flashbulb ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Louise Rieck Schmidt.