Dorte Hyldstrup
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hyldstrup & Westmark I/S v/Dorte Hyldstrup (Ejer) |
Største overskud: | 568' DKK SØRIS A/S (2018) |
Største underskud: | -1.864' DKK SØRIS A/S (2015) |
Største egenkapital: | 7.091' DKK SØRIS A/S (2014) |
Største gæld: | 9.596' DKK SØRIS A/S (2017) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos SØRIS A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dorte Hyldstrup (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2004 i Hyldstrup & Westmark I/S v/Dorte Hyldstrup (tidligere Estill Voice Nordic I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Helga Westmark at Dorte Hyldstrup stiftede Hyldstrup & Westmark I/S v/Dorte Hyldstrup den dag i oktober 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Dorte i 9 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen undervisning i kulturelle discipliner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dorte Hyldstrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
SØRIS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
SØRIS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016 -
SØRIS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2016
Registreringsdato: 25.04.2016
Blå bog (fortsat)
Dorte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2011 - 25.04.2016
Bestyrelsesmedlem
26.04.2016 - 20.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.10.2004 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager