Charlotte Villquist
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | CP-ACN I/S Charlotte Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 35' DKK CM Aesthetic ApS (2021) |
Største underskud: | -207' DKK CM Aesthetic ApS (2022) |
Største egenkapital: | 66' DKK CM Aesthetic ApS (2021) |
Største gæld: | 763' DKK EUROBINO ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CM Aesthetic ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af EUROBINO ApS (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 ved CP-ACN I/S Charlotte Rasmussen (tidligere CP-ACN I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Peter Villquist at Charlotte Villquist stiftede CP-ACN I/S Charlotte Rasmussen den dag i september 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Charlotte i 6 måneder, før stoppet den 15. april 2005.
Virksomheden opererede indenfor meningsmåling og markedsanalyse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. april 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BY VILLQUIST
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Cosmeluxx Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cosmeluxx ApS
Via Cosmeluxx Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Cosmeluxx ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2023 -
Cosmeluxx Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Cosmeluxx ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
Cosmeluxx Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
Cosmeluxx Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.01.2021 - 22.12.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2017 - 02.10.2018
Ejerandel: 100%
Charlotte Villquist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cosmeluxx Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Cosmeluxx Holding ApS har Charlotte derfor også andele i Cosmeluxx ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Charlotte Villquist, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CM Aesthetic ApS kunne fremvise et overskud på 35' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Cosmeluxx Holding ApS kunne fremvise et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20' DKK (Cosmeluxx ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Cosmeluxx Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56' DKK (Cosmeluxx ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -92' DKK (CM Aesthetic ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Carsten Nedergaard Hansen.