Elena Lindholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | East-Gate.dk v/ Elena Lindholt (Ejer) |
Største overskud: | 1.294' DKK LIVATEK A/S (2023) |
Største underskud: | -1.290' DKK LIVATEK A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 1.429' DKK LIVATEK A/S (2023) |
Største gæld: | 2.271' DKK LIVATEK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos LIVATEK A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LIVATEK A/S (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2004 i East-Gate.dk v/ Elena Lindholt i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Elena Lindholt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Elena i 2 år, før fratrædelsen d. 4. oktober 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. oktober 2006.
Bestyrelsesposter (1)
-
LIVATEK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2013
Tidslinje (5)
-
LIVATEK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2013
Registreringsdato: 01.12.2013 -
OLIVAMARKED ApS (Nu: APS af 020511)
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2012
Registreringsdato: 14.11.2012 -
OLIVAMARKED ApS (Nu: APS af 020511)
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2011
Registreringsdato: 02.05.2011
Blå bog (fortsat)
Elena har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.05.2011 - 14.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - 04.10.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Elena' netværk er Jesper Lindholt.