Heini Damgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Møllekroen v/Heini Damgaard Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Møllekroen v/Heini Damgaard Nielsen (19 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved Møllekroen v/Heini Damgaard Nielsen (tidligere Kiosk Skrænten v/Heini Damgaard Nielsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Heini Damgaard Nielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Heini nu bestreddet i 19 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Møllekroen v/Heini Damgaard Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
MK Andrup ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.11.2019
Registreringsdato: 18.11.2019 -
MK Andrup ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2019
Registreringsdato: 08.10.2019 -
MK Andrup ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.02.2018
Registreringsdato: 05.02.2018
Blå bog (fortsat)
Heini har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
05.02.2018 - 18.11.2019
Ejerandel: 50%