Lars Schantz Simonsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schantz-Trading v/Lars Simonsen (Stifter) |
Største overskud: | 671' DKK SCHANTZ EJENDOMME ApS (Nu: SCHANTZ ENGINEERING ApS) (2014) |
Største underskud: | -352' DKK SCHANTZ EJENDOMME ApS (Nu: SCHANTZ ENGINEERING ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 1.248' DKK L. SCHANTZ HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 818' DKK SCHANTZ EJENDOMME ApS (Nu: SCHANTZ ENGINEERING ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LS FLEXO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schantz-Trading v/Lars Simonsen (19 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2004 i Schantz-Trading v/Lars Simonsen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Schantz Simonsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Stifter og Ejer havde Lars i 19 år 11 måneder, inden stoppet d. 28. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. SCHANTZ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SCHANTZ ENGINEERING ApS
Via L. SCHANTZ HOLDING ApS -
LS FLEXO ApS
Via L. SCHANTZ HOLDING ApS -
Schantz Racing ApS
Via L. SCHANTZ HOLDING ApS -
KP Maskinfabrik VER02 ApS
Via L. SCHANTZ HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
SCHANTZ ENGINEERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2007 -
L. SCHANTZ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2007 -
Schantz Racing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2023 -
LS FLEXO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2020 -
KP Maskinfabrik VER02 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
KP Maskinfabrik VER02 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Schantz Racing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.10.2023
Registreringsdato: 21.10.2023 -
DC PlatenClean ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.09.2024 - Stadig aktiv
Direktør
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
21.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
30.03.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SCHANTZ EJENDOMME ApS (Nu: SCHANTZ ENGINEERING ApS) fremviste et overskud på 671' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SCHANTZ EJENDOMME ApS (Nu: SCHANTZ ENGINEERING ApS) fremviste et underskud på 352' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 116' DKK (SCHANTZ EJENDOMME ApS (Nu: SCHANTZ ENGINEERING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (L. SCHANTZ HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 671' DKK (L. SCHANTZ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -24' DKK (SCHANTZ EJENDOMME ApS (Nu: SCHANTZ ENGINEERING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Rune Emil Thomsen.