Susie Palomäki Arnesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Sandel, Løje & Partnere (Ejer) |
Største overskud: | 5.623' DKK SANDEL, LØJE & PARTNERE ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Advokatpartnerselskabet af 27. juni 2012) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.124' DKK SANDEL, LØJE & PARTNERE ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Advokatpartnerselskabet af 27. juni 2012) (2015) |
Største gæld: | 10.135' DKK SANDEL, LØJE & PARTNERE ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Advokatpartnerselskabet af 27. juni 2012) (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos SANDEL, LØJE & PARTNERE ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Advokatpartnerselskabet af 27. juni 2012) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 27. JUNI 2012 (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 i Sandel, Løje & Partnere (tidligere Sandel, Løje & Wallberg) med titlen som Ejer. Susie Palomäki Arnesen købte en part af virksomheden d. 1. september 2004 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Susie af: Jette Sandel, Johan Emil Løje og Knud Wallberg. Hvervet som Ejer bestred Susie i 8 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arnesen Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (15)
-
SANDEL, LØJE & PARTNERE ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Advokatpartnerselskabet af 27. juni 2012) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2021
Registreringsdato: 19.03.2021 -
SANDEL, LØJE & PARTNERE KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 27. JUNI 2012) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2021
Registreringsdato: 19.03.2021 -
SANDEL, LØJE & PARTNERE ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Advokatpartnerselskabet af 27. juni 2012)
Fratrådt som direktørDato: 03.08.2020
Registreringsdato: 03.08.2020
Blå bog (fortsat)
Susie har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.06.2012 - 19.03.2021
Direktør
27.06.2012 - 03.08.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.06.2012 - 19.03.2021
Direktør
27.06.2012 - 03.08.2020
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.09.2004 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SANDEL, LØJE & PARTNERE ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Advokatpartnerselskabet af 27. juni 2012) kunne offentliggøre et overskud på 5.623' DKK.