Wasim Shazad Khokhar
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Desi Bazar v/Wasim S Khokar& Shazada Nasim Shah (Ejer) |
Største overskud: | 895' DKK HSZ KHOKHAR ApS (Nu: IFK Services ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -187' DKK Thai Foodhub ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 837' DKK HSZ KHOKHAR ApS (Nu: IFK Services ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 899' DKK IF Global Trading ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wasim Holding ApS (8 år 7 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2004 ved Desi Bazar v/Wasim S Khokar& Shazada Nasim Shah som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Shazada Nasim Shah at Wasim Shazad Khokhar stiftede Desi Bazar v/Wasim S Khokar& Shazada Nasim Shah den dag i august 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Wasim i 4 måneder, før fratrædelsen den 20. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen dametøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
IFK Consulting ApS
Ejerandel: 0% -
Wasim Holding ApS
Ejerandel: 100% -
IFK Services ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Wasim Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2016 -
IFK Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2021 -
IFK Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Thai Foodhub ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.05.2023
Registreringsdato: 18.05.2023 -
Thai Foodhub ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.05.2023
Registreringsdato: 18.05.2023 -
Thai Foodhub ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.03.2023
Registreringsdato: 11.03.2023
Blå bog (fortsat)
Wasim har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
11.03.2023 - 18.05.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
01.10.2015 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
01.06.2021 - 25.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.03.2019 - 12.01.2021
Ejer
22.03.2019 - Stadig aktiv
Direktør
29.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Wasim Shazad Khokhar er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wasim Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Igennem sit holdingselskab Wasim Holding ApS har Wasim dermed også ejerandele i IFK Consulting ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Wasim Shazad Khokhar, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HSZ KHOKHAR ApS (Nu: IFK Services ApS) fremviste et overskud på 895' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HSZ KHOKHAR ApS (Nu: IFK Services ApS) fremviste et underskud på 144' DKK.