Ivan Zlebacic Sørensen
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 2004 - 30. mar. 2005 |
Karrieren startede hos: | Ivan Zlebacic Sørensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BLICHER-FONDEN (3 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ivan Zlebacic Sørensen. Første gang Ivan var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2004 ved Ivan Zlebacic Sørensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ivan Zlebacic Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ivan i 5 måneder, før fratrædelsen den 30. marts 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen selvstændigt udøvende kunstnere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. marts 2005.
Tidslinje (2)
-
Ivan Zlebacic Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2005
Registreringsdato: 30.03.2005 -
Ivan Zlebacic Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2004
Registreringsdato: 01.10.2004
Blå bog (fortsat)
Ivan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 3 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.06.2021 - 07.07.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - 30.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager