Martin Ib
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIBevent (Stifter) |
Største overskud: | 44.940' DKK HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S (2016) |
Største underskud: | -10.138' DKK Waiteer ApS (Nu: W 2016 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 53.661' DKK HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S (2017) |
Største gæld: | 45.914' DKK HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S (2019) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos HOTEL RANDERS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIBevent (19 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2004 hos MIBevent (tidligere Restaurant Kroen I Krogen v/Martin Ib) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Ib og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Martin nu besiddet i 19 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen event catering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MIBevent
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MARTIN IB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
Martin Ib A/S
Via MARTIN IB HOLDING ApS -
SPISERIET 8000 ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBbagværk ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBlystrup ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBpakhusene ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBmadmarked Pakhusene ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBmadmarked Langenæs ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBmadmarked Risskov Brynet ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBbageri - Trøjborg ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBtræ ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBmadmarked & Bageri ApS
Via Martin Ib A/S -
Mad Til Døren ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBkantine Kolding ApS
Via Martin Ib A/S -
MIBkantine Hvidovre ApS
Via Martin Ib A/S -
CHARM ApS
Via MARTIN IB HOLDING ApS -
DRESS STUDIO COPENHAGEN X marianne CARØE ApS
Via MARTIN IB HOLDING ApS -
RCI ApS
Via MARTIN IB HOLDING ApS -
X marianne CARØE ApS
Via MARTIN IB HOLDING ApS
Direktørposter (16)
-
MARTIN IB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2011 -
SPISERIET 8000 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2011 -
MIBbagværk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2016 -
MIBlystrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2016 -
MIBpakhusene ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2016 -
MIBmadmarked Pakhusene ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2016 -
MIBmadmarked Langenæs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2019 -
MIBmadmarked Risskov Brynet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2019 -
MIBbageri - Trøjborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2019 -
Martin Ib A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019 -
MIBtræ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2021 -
MIBmadmarked & Bageri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2021 -
Mad Til Døren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023 -
MIBkantine Kolding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023 -
MIBkantine Hvidovre ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023 -
RCI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Martin Ib A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
HOTEL RANDERS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
RCI ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 82% -
Direktør og Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 82% -
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer og Direktør
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41%
Martin Ib er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARTIN IB HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 16.035' DKK. Igennem sit holdingselskab MARTIN IB HOLDING ApS har Martin dermed også ejerandele i Martin Ib A/S (66.66-89.99%), CHARM ApS (33.34-49.99%), DRESS STUDIO COPENHAGEN X marianne CARØE ApS (33.34-49.99%), RCI ApS (100%) samt X marianne CARØE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Ib, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MIBpakhusene ApS fremviste et overskud på 4.720' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Martin Ib A/S fremviste et underskud på 2.566' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.113' DKK (HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 104' DKK (DRESS STUDIO COPENHAGEN X marianne CARØE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.124' DKK (HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 715' DKK (DRESS STUDIO COPENHAGEN X marianne CARØE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Simona Daskute.