Bent Bjarne Boberg Borke
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | Bjarnes Mini Dozer v/Bent Bjarne Boberg Borke (Ejer) |
Største overskud: | 716' DKK Borkes Entreprenør ApS (2021) |
Største underskud: | -1.112' DKK Borkes Entreprenør ApS (2023) |
Største egenkapital: | 723' DKK BORKE HEDE EJENDOMME ApS (2023) |
Største gæld: | 2.400' DKK BORKE HEDE EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Borkes Entreprenør ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BORKE HEDE EJENDOMME ApS (17 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2004 i Bjarnes Mini Dozer v/Bent Bjarne Boberg Borke (tidligere v/ Bent Bjarne Boberg Borke) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bent Bjarne Boberg Borke der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bent i 16 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BORKE HEDE EJENDOMME ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Borkes Entreprenør ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Borkes Entreprenør ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2015 -
BORKE HEDE EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2007
Tidslinje (6)
-
v/ Bent Bjarne Boberg Borke (Nu: Bjarnes Mini Dozer v/Bent Bjarne Boberg Borke) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Borkes Entreprenør ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2015
Registreringsdato: 22.12.2015 -
Borkes Entreprenør ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2015
Registreringsdato: 22.12.2015
Blå bog (fortsat)
Bent har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
22.12.2015 - 15.10.2017
Ejer og Direktør
22.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Borkes Entreprenør ApS landede et overskud på 716' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Borkes Entreprenør ApS landede et underskud på 1.112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 150' DKK (BORKE HEDE EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.112' DKK (Borkes Entreprenør ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 723' DKK (BORKE HEDE EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -443' DKK (Borkes Entreprenør ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Allan Hede.