Jan Kronborg Verdier
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JVB eCommerce&Consultancy v/Jan Kronborg Verdier (Ejer) |
Største overskud: | 507' DKK VERDIER HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -227' DKK A Cloud Frontier ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.555' DKK VERDIER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.580' DKK A Cloud Frontier ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VERDIER HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af VERDIER HOLDING ApS (19 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 hos JVB eCommerce&Consultancy v/Jan Kronborg Verdier som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jan Kronborg Verdier der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jan i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VERDIER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A Cloud Frontier ApS
Via VERDIER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
VERDIER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2005
Tidslinje (12)
-
A Cloud Frontier ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2017
Registreringsdato: 28.06.2017 -
A Cloud Frontier ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2016
Registreringsdato: 14.03.2016 -
MINERVA CRM A/S (Nu: S MARKETING & EVENT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2009
Registreringsdato: 15.09.2009
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
16.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2016 - 28.06.2017
Reel ejer
28.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.09.2005 - 16.01.2006
Direktør
16.09.2005 - 06.03.2006
Bestyrelsesmedlem
06.03.2006 - 15.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jan Kronborg Verdier er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VERDIER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.555' DKK. Igennem sit holdingselskab VERDIER HOLDING ApS har Jan dermed også ejerandele i A Cloud Frontier ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jan Kronborg Verdier, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VERDIER HOLDING ApS fremviste et overskud på 507' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor VERDIER HOLDING ApS fremviste et underskud på 122' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Annette Kronborg Verdier.