Peter Ejvind Hesdorf
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Milosvej Børnepasning I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.316' DKK HOLMSGAARD A/S (2020) |
Største underskud: | -1.597' DKK BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND (2018) |
Største egenkapital: | 9.189' DKK HOLMSGAARD A/S (2020) |
Største gæld: | 12.486' DKK HOLMSGAARD A/S (2020) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos HOLMSGAARD A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND (11 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 hos Milosvej Børnepasning I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Tina Nomathemba Thuesen, Martin Thuesen, Premilla Christina Hesdorf at Peter Ejvind Hesdorf stiftede Milosvej Børnepasning I/S den dag i september 2004. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 7 måneder, inden stoppet den 1. maj 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aaaargh Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOLMSGAARD A/S
Via Aaaargh Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Aaaargh Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2023 -
HOLMSGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
HOLMSGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
HOLMSGAARD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Aaaargh Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Aaaargh Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
11.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
09.12.2008 - 31.12.2008
Direktør
01.01.2009 - 30.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2004 - 01.05.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Ejvind Hesdorf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aaaargh Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Aaaargh Holding ApS har Peter dermed også andele i HOLMSGAARD A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Ejvind Hesdorf, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND landede et overskud på 116' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND landede et underskud på 1.597' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 744' DKK (HOLMSGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.188' DKK (BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.056' DKK (HOLMSGAARD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Henrik Holmsgaard Larsen.