Rasmus Wiemann Gormsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stald Asbo v/R Gormsen (Ejer) |
Største overskud: | 911' DKK DYRLÆGEGRUPPEN TREKANT SYD A/S (Nu: Vejen Dyrehospital A/S) (2023) |
Største underskud: | -104' DKK DYRLÆGEGRUPPEN TREKANT SYD A/S (Nu: Vejen Dyrehospital A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 1.887' DKK DYRLÆGEGRUPPEN TREKANT SYD A/S (Nu: Vejen Dyrehospital A/S) (2023) |
Største gæld: | 3.229' DKK DYRLÆGEGRUPPEN TREKANT SYD A/S (Nu: Vejen Dyrehospital A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DYRLÆGEGRUPPEN TREKANT SYD A/S (Nu: Vejen Dyrehospital A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stald Asbo v/R Gormsen (20 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 hos Stald Asbo v/R Gormsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rasmus Wiemann Gormsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Rasmus nu bestreddet i 20 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stald Asbo v/R Gormsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DYRLÆGEGRUPPEN TREKANT SYD A/S (Nu: Vejen Dyrehospital A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2012
Registreringsdato: 11.04.2012 -
DYRLÆGEGRUPPEN TREKANT SYD A/S (Nu: Vejen Dyrehospital A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2011
Registreringsdato: 25.02.2011 -
Stald Asbo v/R Gormsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.07.2004
Registreringsdato: 23.07.2004
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2011 - 11.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab