Lehri Singh Bhimra
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LS Møbelsalg v/Lehri Singh Bhimra (Ejer) |
Største overskud: | 325' DKK LS Møbelsalg ApS (2022) |
Største underskud: | -53' DKK LS Møbelsalg ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.985' DKK LSB Dezigns Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 450' DKK LS Møbelsalg ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LS Møbelsalg ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LS Møbelsalg v/Lehri Singh Bhimra (16 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved LS Møbelsalg v/Lehri Singh Bhimra med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lehri Singh Bhimra der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lehri i 16 år 4 måneder, før stoppet den 30. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LSB Dezigns Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LS Møbelsalg ApS
Via LSB Dezigns Holding ApS
Direktørposter (2)
-
LSB Dezigns Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
LS Møbelsalg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
LS Møbelsalg ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
LSB Dezigns Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
LSB Dezigns Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Lehri har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2021 - 30.06.2021
Direktør og Reel ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.07.2020 - 19.05.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2004 - 30.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lehri Singh Bhimra er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LSB Dezigns Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.818' DKK. Igennem holdingselskabet LSB Dezigns Holding ApS har Lehri derfor også ejerandele i LS Møbelsalg ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lehri Singh Bhimra, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LS Møbelsalg ApS kunne offentliggøre et overskud på 325' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LS Møbelsalg ApS kunne offentliggøre et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 53' DKK (LS Møbelsalg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.818' DKK (LSB Dezigns Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.734' DKK (LS Møbelsalg ApS).