Hans Dieter Bossen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MASKINFABRIKKEN CORMALL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 11.808' DKK FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -1.752' DKK PROCESSBIO A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 15.819' DKK FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 17.752' DKK FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos MASKINFABRIKKEN CORMALL A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af STRATEK ApS (26 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1989 i MASKINFABRIKKEN CORMALL A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Hans Dieter Bossen i 7 år 1 måned, inden stoppet d. 13. januar 1997.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 4.065' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STRATEK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
STRATEK ApS
Via STRATEK HOLDING ApS -
PROCESSBIO A/S
Via STRATEK HOLDING ApS -
FHB Ejendomsselskab ApS
Via STRATEK HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
STRATEK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.1997 -
FHB Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2023 -
STRATEK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
PROCESSBIO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2017
Tidslinje (17)
-
FHB Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
PROCESSBIO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2017
Registreringsdato: 11.10.2017 -
PROCESSBIO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2013
Registreringsdato: 15.08.2013
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.03.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.12.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.05.2007 - 19.12.2019
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2012 - 15.08.2013
Bestyrelsesmedlem
11.10.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor STRATEK HOLDING ApS fremviste et overskud på 9.253' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FHB Ejendomsselskab ApS fremviste et underskud på 17' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er John Trane Nielsen.