Birthe Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | S. SØNDERGAARD BILER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.322' DKK AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS (Nu: S. SØNDERGAARD BILER ApS) (2017) |
Største underskud: | -383' DKK ApS KBIL 38 NR. 1973 (2021) |
Største egenkapital: | 16.848' DKK AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS (Nu: S. SØNDERGAARD BILER ApS) (2023) |
Største gæld: | 16.630' DKK AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS (Nu: S. SØNDERGAARD BILER ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS (Nu: S. SØNDERGAARD BILER ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af S. SØNDERGAARD BILER ApS (48 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved S. SØNDERGAARD BILER ApS (tidligere AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Birthe Søndergaard nu bestreddet i 48 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 532' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
ApS KBIL 38 NR. 1973
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2008 -
S. SØNDERGAARD BILER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.1975
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Lotus energi Center v/Søndergaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2009
Registreringsdato: 30.06.2009 -
ApS KBIL 38 NR. 1973
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2008
Registreringsdato: 24.04.2008 -
S. SØNDERGAARD BILER ApS, TOYOTA ØLSTYKKE (Nu: SØNDERGAARD EJENDOMME I ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2006
Registreringsdato: 01.06.2006
Blå bog (fortsat)
Birthe har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.11.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.05.2004 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2000 - 01.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Birthe Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS (Nu: S. SØNDERGAARD BILER ApS) der præsenterede et overskud på 3.322' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ApS KBIL 38 NR. 1973 der præsenterede et underskud på 383' DKK.
Birthe har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 10 måneder fra 1975 til i dag hos S. SØNDERGAARD BILER ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 532' DKK (AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS (Nu: S. SØNDERGAARD BILER ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 91' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1973).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.848' DKK (AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS. SØREN SØNDERGAARD ApS (Nu: S. SØNDERGAARD BILER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.404' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1973).
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Søren Søndergaard.