Claes Fog Bølge
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | LYNGHØJGÅRD I/S (Ejer) |
Største overskud: | 23.278' DKK HVACON Marine Systems A/S (2022-23) |
Største underskud: | -14.182' DKK FBG-4 ApS (Nu: KNUD E. HANSEN A/S, NAVAL ARCHITECTS) (2017) |
Største egenkapital: | 35.950' DKK CCB PROJECT HOUSE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 51.675' DKK FBG-4 ApS (Nu: KNUD E. HANSEN A/S, NAVAL ARCHITECTS) (2023) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos FBG-4 ApS (Nu: KNUD E. HANSEN A/S, NAVAL ARCHITECTS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af CCB PROJECT HOUSE ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1999 i LYNGHØJGÅRD I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jan Olsen, Susanne Rosenlund Hansen, Christel Bølge at Claes Fog Bølge stiftede LYNGHØJGÅRD I/S den dag i september 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Claes i , før fratrædelsen d. 1. september 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CCB PROJECT HOUSE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
GAGATEK-HVACON A/S
Via CCB PROJECT HOUSE ApS -
HVACON Force Systems A/S
Via CCB PROJECT HOUSE ApS -
Ejendomsselskabet Elsenbakken 13 ApS
Via CCB PROJECT HOUSE ApS -
CapHold HMS ApS
Via CCB PROJECT HOUSE ApS -
HVACON Marine Systems A/S
Via CapHold HMS ApS
Direktørposter (5)
-
CCB PROJECT HOUSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2007 -
HVACON Force Systems A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2019 -
Ejendomsselskabet Elsenbakken 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2023 -
CapHold HMS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2024 -
HVACON Marine Systems A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2015
Bestyrelsesposter (3)
-
GAGATEK-HVACON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.08.2022 -
HVACON Force Systems A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2019 -
CapHold HMS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
CapHold Hvacon ApS (Nu: CapHold HMS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
CapHold Hvacon ApS (Nu: CapHold HMS ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Ejendomsselskabet Elsenbakken 13 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023
Blå bog (fortsat)
Claes har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via CCB PROJECT HOUSE ApS -
Reel ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.09.2015 - 25.06.2019
Direktør
04.09.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.06.2019 - 15.01.2024
Ejerandel: 53% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.07.2021 - 17.10.2023
Direktør
07.07.2021 - 16.10.2023
Reel ejer
24.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HVACON Marine Systems A/S kunne fremvise et overskud på 23.278' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Gagatek A/S kunne fremvise et underskud på 559' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.054' DKK (FBG-4 ApS (Nu: KNUD E. HANSEN A/S, NAVAL ARCHITECTS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.277' DKK (M.L. TECHNOLOGY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 417' DKK (FBG-2 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claes' netværk er Mikkel Walther Fog Bølge.