Bjarne Henning Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VERGUTECH G.M.B.H., FILIAL AF VERGUTECH G.M.B.H., TYSKLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.242' DKK ApS KBUS 17 NR. 3800 (Nu: BJARNE HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -621' DKK VMT 2021 ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.115' DKK ApS KBUS 17 NR. 3800 (Nu: BJARNE HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.442' DKK VMT 2021 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VMT 2021 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJARNE HOLDING ApS (19 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1995 ved VERGUTECH G.M.B.H., FILIAL AF VERGUTECH G.M.B.H., TYSKLAND som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bjarne Henning Poulsen i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Stendal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BJARNE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Betonscanning DK ApS
Via BJARNE HOLDING ApS -
Stendal Udlejning ApS
Via BJARNE HOLDING ApS -
JB Udlejning ApS
Via BJARNE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BJARNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2004 -
Stendal Udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2017 -
JB Udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
DBT 2023 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
DANSK BRØND TEKNIK ApS (Nu: DBT 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
DBT 2023 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
08.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
15.12.2004 - Stadig aktiv
Direktør
27.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.09.2016 - 02.07.2019
Reel ejer
03.07.2019 - 30.04.2024
Reel ejer
01.05.2024 - 26.08.2024
Reel ejer
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ApS KBUS 17 NR. 3800 (Nu: BJARNE HOLDING ApS) fremviste et overskud på 2.242' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor VMT 2021 ApS fremviste et underskud på 621' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 627' DKK (JB Udlejning ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 301' DKK (Betonscanning DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.115' DKK (ApS KBUS 17 NR. 3800 (Nu: BJARNE HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -91' DKK (Betonscanning DK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Mikkel Jensen.