Volkan Aytekin
Erhvervsaktiv siden: | 16. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRIPLESELSKABET AF 16.07.2003 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 357' DKK Epoxy Team ApS (2023) |
Største underskud: | -41' DKK Epoxy Team ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 286' DKK Epoxy Team ApS (2023) |
Største gæld: | 356' DKK Epoxy Team ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af Epoxy Team ApS (2 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2003 ved TRIPLESELSKABET AF 16.07.2003 ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Volkan Aytekin i 1 måned, før stoppet den 28. august 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aquila Team Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Epoxy Team ApS
Via Aquila Team Holding ApS -
Aquila Ejendomme ApS
Via Aquila Team Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Aquila Team Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2023 -
Aquila Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2023 -
Epoxy Team ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021
Tidslinje (10)
-
Epoxy Team ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023 -
Aquila Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
Aquila Team Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023
Blå bog (fortsat)
Volkan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.11.2021 - 22.09.2023
Direktør og Reel ejer
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.07.2004 - 23.02.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.07.2003 - 28.08.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Volkan Aytekin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aquila Team Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 272' DKK. Igennem holdingselskabet Aquila Team Holding ApS har Volkan derfor også ejerandele i Epoxy Team ApS (100%) og Aquila Ejendomme ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Volkan Aytekin, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Epoxy Team ApS kunne offentliggøre et overskud på 357' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Epoxy Team ApS kunne offentliggøre et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 357' DKK (Epoxy Team ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (Aquila Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 286' DKK (Epoxy Team ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26' DKK (Aquila Ejendomme ApS).