Per Stampe Springborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1990 (34 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HEJ PAVILLIONEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af LP-Sales v/Per Springborg (20 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1990 i HEJ PAVILLIONEN ApS (tidligere ApS KBIL 15 NR. 1241) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Per Stampe Springborg i 3 år, inden stoppet d. 17. september 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LP-Sales v/Per Springborg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Otterup Handels- og Erhvervsforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.03.2024
Tidslinje (8)
-
Otterup Handels- og Erhvervsforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
LP Sales v/PS Springborg v/Per S. Springborg (Nu: LP-Sales v/Per Springborg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2004
Registreringsdato: 15.07.2004 -
DAN-WOOD INTERNATIONAL A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 18/6 1997. SINDAL)
Fratrådt som direktørDato: 20.05.1996
Registreringsdato: 20.05.1996
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.09.1995 - 20.05.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.09.1995 - 13.03.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1990 - 17.09.1993
Ejerandel: Intet ejerskab