Erik Monefeldt Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Temper DK v/Erik M. Andreasen (Ejer) |
Største overskud: | 37.563' DKK BRØDRENE SOLDENFELDTS STIFTELSE (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 131.899' DKK BRØDRENE SOLDENFELDTS STIFTELSE (2023) |
Største gæld: | 55.552' DKK BRØDRENE SOLDENFELDTS STIFTELSE (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BRØDRENE SOLDENFELDTS STIFTELSE (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Temper DK v/Erik M. Andreasen (20 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 hos Temper DK v/Erik M. Andreasen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Monefeldt Andreasen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Erik nu bestreddet i 20 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Temper DK v/Erik M. Andreasen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Østerbro Jazzklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.07.2022
Tidslinje (4)
-
Østerbro Jazzklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
BRØDRENE SOLDENFELDTS STIFTELSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019 -
BRØDRENE SOLDENFELDTS STIFTELSE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2018
Registreringsdato: 18.12.2018
Blå bog (fortsat)
Erik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
21.12.2017 - 05.04.2019
Reel ejer
21.12.2017 - 05.04.2019
Bestyrelsesmedlem
18.12.2018 - 22.05.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse