Kim Peter Brodersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KB Maskinudlejning (Ejer) |
Største overskud: | 8.020' DKK GREEN-TEC A/S (2022) |
Største underskud: | -401' DKK KJELKVIST A/S (2018) |
Største egenkapital: | 22.015' DKK GREEN-TEC A/S (2023) |
Største gæld: | 45.988' DKK KJELKVIST A/S (2022) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos KJELKVIST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KB Maskinudlejning (20 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2004 hos KB Maskinudlejning (tidligere KB Maskinudlejning v/Kim Brodersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kim Peter Brodersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Kim nu besiddet i 20 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KB Maskinudlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KIM BRODERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KIM BRODERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
GREEN-TEC A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
GREEN-TEC A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018 -
GREEN-TEC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2018
Registreringsdato: 19.03.2018
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2014 - 19.03.2018
Reel ejer
01.01.2018 - 08.12.2022
Bestyrelsesmedlem
20.03.2018 - 02.09.2024
Reel ejer
09.12.2022 - 02.09.2024
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2007 - 04.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Peter Brodersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIM BRODERSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.466' DKK. Igennem sit holdingselskab KIM BRODERSEN HOLDING ApS har Kim dermed også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Kim Peter Brodersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KIM BRODERSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.567' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.832' DKK (GREEN-TEC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.015' DKK (GREEN-TEC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.466' DKK (KIM BRODERSEN HOLDING ApS).