Kenneth Lindbæk-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIVING-KLM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 231' DKK Nordbi ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 219' DKK Nordbi ApS (2023) |
Største gæld: | 153' DKK Nordbi ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Nordbi ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LIVING-KLM ApS (3 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 hos LIVING-KLM ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Kenneth Lindbæk-Larsen i 3 år 7 måneder, inden stoppet den 7. september 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordbi ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nordbi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Nordbi (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
Nordbi ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
Nordbi ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Kenneth har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.11.2019 - 23.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.07.2016 - 13.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.01.2008 - 07.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Nordbi ApS landede et overskud på 231' DKK.