Morten Stougård Krogh Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rigtigt Valg IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 58' DKK Fodan Sydsjælland IVS (Nu: Rigtigt Valg IVS) (2017) |
Største underskud: | -67' DKK Fodan Sydsjælland IVS (Nu: Rigtigt Valg IVS) (2016) |
Største egenkapital: | 50' DKK MSKJ Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 1.451' DKK MSKJ Holding ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fodan Næstved (7 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2015 i Rigtigt Valg IVS (tidligere Fodan Sydsjælland IVS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Stougård Krogh Jensen i 6 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2022.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 58' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fodan Næstved
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MSKJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MSKJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2017
Ejendomme (3)
Tidslinje (9)
-
Fodan Sydsjælland IVS (Nu: Rigtigt Valg IVS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.07.2022
Registreringsdato: 05.07.2022 -
Fodan Sydsjælland IVS (Nu: Rigtigt Valg IVS)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
Fodan Sydsjælland IVS (Nu: Rigtigt Valg IVS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2015 - 01.02.2022
Direktør
24.11.2015 - 01.02.2022
Ejer
29.11.2016 - 05.07.2022
Ejerandel: 50%
Morten Stougård Krogh Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MSKJ Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -101' DKK. Igennem holdingselskabet MSKJ Holding ApS har Morten derfor også ejerandele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Stougård Krogh Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Fodan Sydsjælland IVS (Nu: Rigtigt Valg IVS) kunne offentliggøre et overskud på 58' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Fodan Sydsjælland IVS (Nu: Rigtigt Valg IVS) kunne offentliggøre et underskud på 67' DKK.